Como fazer contas de cabeça

Como fazer contas de cabeça

DICA 01: COMO DESCOBRIR O PRÓXIMO QUADRADO?

Some o quadrado anterior com duas vezes com o número do qual você quer descobrir o quadrado, e depois diminua uma unidade.

Ex: Se 32 =9, quanto vale 42 ?

Aplicando a regra, temos: 9 + 4 + 4 = 17 17 - 1 = 16

Portanto, 42 = 16

Outro exemplo: 52 = ?

16 + 5 + 5 - 1 = 25

DICA 02: DIVIDIR QUALQUER NÚMERO POR 5:

Basta multiplicar o número por 2 e "arrastar" a vírgula para a esquerda. Ex: 345 / 5 = 345 * 2 = 690. Arrastando a vírgula, temos 69,0. Ex: 1526 / 5 = 1526 * 2 = 3052. Arrastando a vírgula, temos 305,2.

DICA 03: MULTIPLICAR UM NÚMERO POR 15:

DICA 04: MULTIPLICAR UM NÚMERO POR 101:

Quando um número de 2 algarismos AB for multiplicado por 101, o resultado será ABAB. Alguns exemplos: 43 x 101 = 4343 32 x 101 = 3232 14 x 101 = 1414

DICA 05: MULTIPLICAR UM NÚMERO POR 9:

Nesse caso basta acrescentar 2 zeros no final do número e subtrair pelo número inicial. Vamos efetuar a seguinte multiplicação: 4 x 9. Acrescentando 2 zeros no final do número 4 ficamos com 400. Então subtraímos desse valor o valor inicial: 40-4 = 4356. Portanto 4 x 9 = 4356.

Outros exemplos:

27 x 9 = 2700-27 = 2673 56 x 9 = 5600-56 = 54 3 x 9 = 300-3 = 3267

DICA 06: MULTIPLICAR UM NÚMERO POR 9:

Nesse caso basta acrescentar um zero no final do número e subtrair pelo número inicial. Vamos efetuar a seguinte multiplicação: 4 x 9. Acrescentando um zero no final do número 4 ficamos com 40. Então subtraímos desse valor o valor inicial: 40-4 = 396. Portanto 4 x 9 = 396.

Outros exemplos:

27 x 9 = 270-27 = 243. 56 x 9 = 560-56 = 504. 3 x 9 = 30-3 = 297.

DICA 07: MULTIPLICAR UM NÚMERO POR 1:

Quando o número for de 2 algarismos, basta somar esses 2 algarismos e colocar o resultado no meio deles. Por exemplo, vamos efetuar a seguinte multiplicação: 26 x 1. Temos o número 26, somando seus 2 algarismos temos 2+6=8. Pronto! Agora é só colocar esse 8 no meio deles: a resposta é 286. Portanto 26 x 1 = 286.

Outros exemplos:

1) 34 x 1 somamos os algarismos do número 34: 3+4=7 colocamos o resultado no meio deles: 374. Portanto 34x11 = 374.

2) 81 x 1 somamos os algarismos do número 81: 8+1=9 colocamos o resultado no meio deles: 891. Portanto 81x11 = 891.

3) 37 x 1 somamos os algarismos do número 37: 3+7=10 Como deu um nº maior que 9, então não podemos colocar todo o número no meio deles. Colocamos apenas o algarismo das unidades (0) no meio deles, e o algarismo da dezena (1) é somado ao primeiro algarismo do número: 407. Portanto 37x11 = 407.

Quando o número for de 3 algarismos, então esse número multiplicado por 1 resultará em um número de 4 algarismos. Por exemplo, vamos efetuar a seguinte multiplicação: 135 x 1. Temos o número 135. Somando o 1º com o 2º algarismo desse número temos 1+3=4. Somando o 2º com o 3º algarismo desse número temos 3+5=8. Esses 2 resultados serão colocados no meio do número 135, tirando o seu algarismo do meio: 1485. Portanto 135 x 1 = 1485.

1) OUTRA FORMA DE CALCULAR POTÊNCIAS

Pitágoras descobriu que existe outra forma de calcular potências: através da soma de números ímpares. Ele descobriu que n2 é igual a soma dos n primeiros números naturais ímpares. Exemplo:

2) OBTENDO UM QUADRADO PERFEITO

Você sabia que adicionando o número 1 à multiplicação de quatro números consecutivos você obtém um quadrado perfeito?

Exemplo: 1*2*3*4+1 = 25

3) DESCOBRINDO O TELEFONE DE ALGUÉM

Peça para a pessoa, com uma calculadora: 1º) Digitar os 4 primeiros números de telefone dela; 2º) Multiplicar por 80; 3º) Somar 1; 4º) Multiplicar por 250; 5º) Somar os 4 últimos números do telefone dela; 6º) Somar mais uma vez os 4 últimos números do telefone dela; 7º) Subtrair 250; 8º) Dividir 2.

O resultado será o telefone dessa pessoa! Veja um exemplo:

Telefone 3663-3645 1º) 3663 x 80 = 293040 2º) 293040 + 1 = 293041 3º) 293041 x 250 = 73260250 4º) 73260250 + 3645 = 73263895 5º) 73263895 + 3645 = 73267540 6º) 73267540 - 250 = 73267290 7º) 73267290 / 2 = 36633645

Resultado: 36633645

4) A SOMA DOS n PRIMEIROS NÚMEROS NATURAIS ÍMPARES

A soma dos n primeiros números naturais ímpares é igual a n², ou seja: A soma dos 4 primeiros números naturais ímpares: (1+3+5+7) = 4² = 16 Soma dos 15 primeiros números naturais ímpares: 15² = 225

5) ELEVAR UM NÚMERO PRÓXIMO DE 50 AO QUADRADO, UTILIZANDO SOMENTE CÁLCULOS MENTAIS:

Pegue o número 2500, ou seja (50²), se o número for menor que 50, diminua de 2500, cem vezes o tanto que falta pra chegar aos 50 e some no resultado final, o quadrado desse mesmo número, veja o exemplo que tudo ficará mais simples:

Se o número for maior que 50, ao invés de diminuir cem vezes o tanto que falta pra chegar nos 50, some! Veja:

Comentários